附錄 文獻資料之七
附錄:文獻資料之七
有關前蘇聯的公共文獻摘編之四
蘇聯共產黨領導人:(按時間排序)
1.弗拉基米爾·伊里奇·烏里揚諾夫(列寧),1917年10月6日—1922年4月3日,俄共(布)中央委員會政治局委員、共產國際執行委員。
列昂·托洛茨基,1917年10月—1927年8月,聯共(布)中央委員會政治局委員、共產國際執行委員。
2.約瑟夫·維薩里奧諾維奇·斯大林,1922年4月3日—1953年3月5日,聯共(布)中央委員會總書記(蘇共十九大結束前),蘇共中央委員會第一書記(蘇共十九大結束後)。
格里高利·馬克西米連諾維奇·馬林科夫,1946年—1953年3月14日,(蘇共中央書記)。
3.尼基塔·謝爾蓋耶維奇· 赫魯曉夫,1953年9月7日—1964年10月14日,蘇共中央委員會第一書記。
4.列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫,1964年10月14日—1982年11月10日,蘇共中央委員會總書記,1964年10月14日至1966年4月8日爲蘇共中央委員會第一書記。
5.尤里·弗拉基米羅維奇·安德羅波夫,1982年11月12日—1984年2月9日,蘇共中央委員會總書記。
6.康斯坦丁·烏斯蒂諾維奇·契爾年科,1984年2月13日—1985年3月10日,蘇共中央委員會總書記。
7.米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫,1985年3月11日—1991年12月25日,蘇共中央委員會總書記。
蘇聯歷任領導人國家元首: (按時間排序)
1.列甫·波里索維奇·加米涅夫,1917年11月9日—1917年11月21日(全俄羅斯蘇維埃代表大會執行委員會主席)。
2.雅科夫·米哈伊洛維奇·斯維爾德洛夫1917年11月21日—1919年3月16日(全俄羅斯蘇維埃代表大會執行委員會主席)。
3.米哈伊爾·費奧多羅維奇·弗拉基米爾斯基,1919年3月16日—1919年3月30日(全俄羅斯蘇維埃代表大會執行委員會主席)。
4.米哈伊爾·伊萬諾維奇·加裡寧,1919年12月30日—1938年7月19日全俄羅斯蘇維埃代表大會執行委員會主席,1922年12月30日至1938年1月12日爲蘇聯蘇維埃代表大會執行委員會主席,1938年1月17日至1946年5月9日爲蘇聯最高蘇維埃主席團主席。
5.尼古拉·米哈伊洛維奇·什維爾尼克,1946年5月9日—1953年3月15日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
6.克萊門特·葉夫羅莫維奇·伏羅希洛夫,1953年3月15日—1960年5月7日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
7.列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫,1960年5月7日—1964年7月5日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
8.阿納斯塔斯·伊萬諾維奇·米高揚,1964年7月5日—1965年12月9日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
9.尼古拉·維克托羅維奇·波德戈爾內,1965年12月9日—1977年6月16日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
10.列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫,1977年6月16日—1982年11月10日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
11.瓦西里·瓦西裡耶維奇·庫茲涅佐夫,1982年11月10日—1983年6月16日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
12.尤里·弗拉基米羅維奇·安德羅波夫, 1983年6月16日—1984年2月9日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
13.瓦西里·瓦西裡耶維奇·庫茲涅佐夫,1984年2月9日—1984年4月11日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
14.康斯坦丁·烏斯蒂諾維奇·契爾年科,1984年4月11日—1985年3月5日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
15.瓦西里·瓦西裡耶維奇·庫茲涅佐夫,1985年3月5日—1985年7月27日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
16.安德列·安德列耶維奇·葛羅米柯,1985年7月27日—1988年8月1日(蘇聯最高蘇維埃主席團主席)。
17.米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫,1988年8月1日—1989年5月25日(1989年5月25日至1990年3月15日爲最高蘇維埃主席,1990年3月15日至1991年12月25日爲蘇聯總統)。
政府首腦:(按時間排序)
弗拉基米爾·伊里奇·烏里揚諾夫(列寧),1917年11月8日—1924年1月23日(人民委員會會議主席)。
阿列克謝·伊萬諾維奇·李可夫,1924年1月23日—1930年12月19日(人民委員會會議主席)。
維亞切斯拉夫·米哈伊洛維奇·莫洛托夫,1930年12月19日—1941年5月6日(人民委員會會議主席)。
約瑟夫·維薩里奧諾維奇·斯大林,1941年5月6日—1946年3月19日(人民委員會會議主席,1946年3月19日至1953年3月5日爲部長會議主席)。
格里高利·馬克西米連諾維奇·馬林科夫,1953年3月5日—1955年2月8日(部長會議主席)。
尼古拉·亞歷山德羅維奇·布爾加寧,1955年2月8日—1958年3月27日(部長會議主席)。
尼基塔·謝爾蓋耶維奇· 赫魯曉夫,1958年3月27日—1964年10月15日(部長會議主席)。
阿列克謝·尼古拉耶維奇·柯西金,1964年10月15日—1980年10月23日(部長會議主席)。
尼古拉·亞歷山德羅維奇·吉洪諾夫,1980年10月23日—1985年9月27日(部長會議主席)。
尼古拉·伊萬諾維奇·雷日科夫,1985年9月27日—1991年1月14日(部長會議主席)
瓦連京·謝爾蓋耶維奇·帕夫洛夫,1991年1月14日—1991年8月24日(蘇聯總理)